FAM CARE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Substance Dependencies Support Services and Independent Advocacy to Dependent Individuals and also their Families and Others affected by their dependency. Listening Ear Service, Counseling, Community Based Withdraw Support Plans and Wellbeing Recovery Action Planning (WRAP) Services and Support Groups. Consultancy and Training Services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
- 15 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- 02 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 14 Medi 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- COMMUNITY ALCOHOL DEPENDENCY SERVICES (Enw gwaith)
- PLAY-IT-FORWARD (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 20 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 08 Mehefin 2017 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 JUNE 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16 SEPTEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH OF THOSE PEOPLE SUFFERING FROM OR CONCERNED WITH THE EFFECT OF SUBSTANCE ABUSE AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC REGARDING DRUG DEPENDANCE AND ABUSE AND ITS ASSOCIATED PROBLEMS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF AN INFORMATION, ADVICE AND CONSULTANCY SERVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window