UNITED SERVICES CATHOLIC ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
- 03 Chwefror 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- U S C A (Enw gwaith)
- USCA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.08k | £4.43k | £3.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.91k | £4.41k | £3.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 31 Rhagfyr 2005 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 22ND OCTOBER 1996
Gwrthrychau elusennol
1.TO FOSTER THE FATIH OF ROMAN CATHOLIC MEMBERS OF HM FORCES AND THEIR FAMILIES THROUGH PRAYER, GOOD EXAMPLE AND THE PERSONAL COMMITMENT OF MEMBERS OF THE ASSOCIATION AND TO AID AND ASSIST ROMAN CATHOLIC CHAPLAINS AND PRIESTS ATTACHED TO HM FORCES. 2. TO ENCOURAGE AND ASSIST FINANCIALLY SUCH CHARITABLE PROJECTS AS THE ASSOCIATION TERMS DESIRABLE.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window