CHERITON FITZPAINE CHARITY

Rhif yr elusen: 1059520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide assistance, financial or otheerwise, to needy persons in the parish of Cheriton Fitzpaine. Also to maintain the area known as The Hayes, an area for the benefit of the residents of Cheriton Fitzpaine.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 September 2023

Cyfanswm incwm: £890
Cyfanswm gwariant: £98

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHARITY KNOWN AS HARRIS' GIFT (Enw blaenorol)
  • CHARITY OF ANN PARKHOUSE (Enw blaenorol)
  • CHARITY OF ELIZABETH PARKHOUSE FOR THE NATIONAL SCHOOL (Enw blaenorol)
  • CHARITY OF ELIZABETH PARKHOUSE FOR THE POOR (Enw blaenorol)
  • CHARITY OF JOHN TUCKETT (Enw blaenorol)
  • CHARITY OF MARY PARKHOUSE FOR THE NATIONAL SCHOOL (Enw blaenorol)
  • POOR'S LAND INCLUDING COURTENEY'S GIFT (Enw blaenorol)
  • POOR'S MONEY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Martin Dibley Cadeirydd 22 January 2020
SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Julia Helen Metcalf Ymddiriedolwr 28 March 2024
SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen John Sandford Ymddiriedolwr 06 March 2024
SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Janet Margaret May Ymddiriedolwr 22 November 2022
STOCKLEIGH POMEROY RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Charles David Sheldrick Ymddiriedolwr 19 November 2015
SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HAZEL ELIZABETH NORTON FBOO Ymddiriedolwr 27 May 2013
SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
NIGEL JOHN SKUSE Ymddiriedolwr
SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN NEVISON WILSON Ymddiriedolwr
SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/09/2019 15/09/2020 15/09/2021 15/09/2022 15/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.41k £836 £7.83k £1.06k £890
Cyfanswm gwariant £1.19k £878 £182 £922 £98
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2023 05 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2022 23 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2021 21 Tachwedd 2022 129 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2020 01 Medi 2021 48 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2019 07 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 WORDLAND CROSS
CHERITON FITZPAINE
CREDITON
EX17 4JR
Ffôn:
01363866112
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael