PILOTLIGHT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pilotlight manages teams of senior business people to coach charities through the process of building measureably more sustainable efficient organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,490,246
Roddion a chymynroddion | £255.59k | |
Weithgareddau elusennol | £1.22m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £12.16k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,684,656
Codi arian | £41.95k | |
Weithgareddau elusennol | £1.64m | |
Arall | £0 |
£16,720 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £41.95k | |
Gwariant elusennol | £1.64m |
Pobl

26 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1059 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- PILOTLIGHT (Enw gwaith)
- PILOT LIGHT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Mary FORRESTAL | Cadeirydd | 18 December 2024 |
|
|
||||
Nicola Loraine Pye | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Faiz Siddiqui | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Angela Halliday | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Amanda Louise Rothwell | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Finia Kuhlmann | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Katherine Theresa Stewart Mathieson | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Mei Li Powell | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Oliver Stephen Wilford Lloyd | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Fiona Madeleine Rodford | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.17m | £1.24m | £1.37m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.19m | £1.36m | £1.55m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £214.05k | £210.66k | £200.46k | £171.11k | £255.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £990.14k | £940.91k | £1.03m | £1.20m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.71k | £2.74k | £343 | £1.95k | £12.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.14m | £1.26m | £1.47m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.57k | £45.57k | £97.32k | £74.71k | £41.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.85k | £5.40k | £5.40k | £5.40k | £6.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.10m | £1.13m | £1.25m | £1.47m | £1.64m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £21.28k | £12.79k | £131.20k | £135.14k | £112.39k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £235.01k | £242.16k | £246.95k | £240.81k | £102.30k | |
|
Cyfanswm asedau | £2.34m | £2.01m | £1.65m | £2.09m | £1.67m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.33m | £1.02m | £893.21k | £1.50m | £1.10m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 OCTOBER 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 SEPTEMBER 2007. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS REGISTERED INSOFAR AS SUCH OBJECTS ARE CHARITABLE ARE:- 3.1 TO RELIEVE POVERTY; 3.2 TO PROMOTE THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF CHARITABLE INSTITUTIONS ENDEAVOURING TO RELIEVE POVERTY, HARDSHIP, HOMELESSNESS, DISTRESS AND DEPRIVATION PARTICULARLY IN THE UNITED KINGDOM BY PROVIDING ADVICE, INFORMATION AND RESOURCES PARTICULARLY IN RELATION TO FUND-RAISING; AND 3.3 TO PROMOTE AND ENCOURAGE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE ANYWHERE IN THE WORLD; AND SUCH OBJECTS SHALL BE SEPARATE AND INDIVIDUAL AND NOT LIMITED BY REFERENCE TO EACH OTHER.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5th Floor
14 Bonhill Street
LONDON
- Ffôn:
- 02034409302
- E-bost:
- pilotlight@pilotlight.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window