CHURCH STRETTON TUESDAY DAY CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Day centre meets Tuesdays providing door to door transport, refreshments all day, including a hot two-course meal. Various activities, board games, gentle exercises to music, speakers, quiz sessions, annual outings, restaurant meals, Christmas, seasonal, birthday celebrations. Aim - To provide interesting, fulfilling Tuesdays for elderly members, the majority of whom live alone.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- 31 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CHURCH STRETTON TEUSDAY DAY CENTRE (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.25k | £6.34k | £6.66k | £7.78k | £679 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.98k | £8.64k | £6.66k | £6.67k | £423 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 05 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 20 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 SEPTEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLEY PEOPLE IN ANY MANNER DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE PARISH OF CHURCH STRETTON
Maes buddion
CHURCH STRETTON AND SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window