Hanes ariannol RSPCA Assured Limited
Rhif yr elusen: 1059879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.72m | £3.64m | £4.52m | £5.30m | £5.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.72m | £3.41m | £3.71m | £4.29m | £5.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £380.00k | £0 | £0 | £80.00k | £90 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.76k | £11.97k | £7.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.34m | £3.63m | £4.52m | £5.21m | £5.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.06k | £992 | £182 | £2.24k | £12.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £10.72k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.72m | £3.41m | £3.71m | £4.29m | £5.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.48k | £13.81k | £0 | £29.44k | £26.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.