ymddiriedolwyr GAMCARE
Rhif yr elusen: 1060005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margot Daly | Cadeirydd | 30 November 2015 |
|
|
||||
Dee Anand | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Jasbir Bindarh | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Lester Posner | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Anita Gundecha | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Jeff Clarkson | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Dr Gareth Jarvis | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Jill Britton | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
DOMINIC HARRISON | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|
||||
JOHN HAGAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.