Ymddiriedolwyr THE WAYFARERS PANTOMIME SOCIETY
Rhif yr elusen: 1060174

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Newman | Cadeirydd | 23 May 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Sandy | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
Emma Jane Kirkland | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
Alison Preece | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
TIMOTHY PARIS Mr | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Polly Bridge | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Abigail Jennifer Newman | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
Rosemary Katherine Stacey | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
||||
GARY PAUL STACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN PAUL LOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN COOMBES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GERALDINE MARY LUCKING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.