YEALMPTON AGRICULTURAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holds an Annual Agricultural Show
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Fitzgerald | Cadeirydd | 25 January 2022 |
|
|
||||
Lynsey Ross | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Lauren Prentice | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Shelia Brooks | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Katherine Bawden | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Mike Uglow | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Christopher Savery | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||
William Daniels | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||
JOHN BROOKS | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||
MR G. BROMFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27k | £1.47k | £33.01k | £1.12k | £3.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.06k | £1.54k | £6.95k | £8.45k | £8.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 06 Ionawr 2025 | 160 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Medi 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MMEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCATION INCORPORATED 24 DECEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CAUSE OF AGRICULTURE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE AREA OF BENEFIT AND TO PROMOTE THEIR EDUCATION IN NEW TECHNOLOGY AND METHODS OF FARMING SO THAT THE STANDARDS OF FARMING AND FARM CRAFTS MIGHT BE IMPROVED IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF AN ANNUAL SHOW
Maes buddion
YAELMPTON AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Castleford Cottages
Coombe Fishacre
Newton Abbot
TQ12 5UQ
- Ffôn:
- 01803814390
- E-bost:
- SECRETARY@YEALMPTONSHOW.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window