Hanes ariannol MANSEL MINI'S COMMUNITY PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1060363
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.66k | £137.69k | £131.26k | £136.07k | £151.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.68k | £125.74k | £157.14k | £135.95k | £116.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £108.31k | £124.76k | N/A | £124.57k | £138.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £115.13k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.