CLEAN SLATE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity: (a) operates as a christian group that works towards the rehabilitation and reintegration of ex-offenders into society (b) have meetings consisting of worship (music/songs etc), prayer, teaching, bible studies, etc (c) assists in family reconciliation and social development for the betterment of society (e) holds social events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Affrica
Llywodraethu
- 07 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
- POTTER'S HAND (Enw gwaith)
- POTTER'S HAND CHURCH (Enw gwaith)
- POTTER'S HAND COMMUNITY CHURCH (Enw gwaith)
- POTTER'S HAND FELLOWSHIP (Enw gwaith)
- FREEDOM CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- FREEDOM CHURCH FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- THE POTTERS HAND CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibironke Euler-Ajayi | Cadeirydd | 28 September 2018 |
|
|
||||
Anil Daas | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||
Frank Martins | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £1.60k | £0 | £100 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50k | £2.30k | £0 | £100 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Mawrth 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 24 Mawrth 2021 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 OCT 1996 AS AMENDED ON 14 SEP 2000 AS AMENDED ON 20 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE UNDERWRITTEN FOURTH SCHEDULE AND THE WORSHIP OF GOD IN THE SAID COUNTY AND ELSEWHERE BY ANY MEANS WHATSOEVER INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE PREACHING AND PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND THE TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCIPLES AND THE PASTORAL CARE OF CHRISTIAN PEOPLE AND THE PRINTING AND DISTRIBUTION OF THE BIBLE AND CHRISTIAN LITERATURE. 2) THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK. 3) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISIONS OF SUCH EDUCATION IN ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND IF THE TRUSTEES SO DECIDE THE PROVISION OF ONE OR MORE CHARITABLE EDUCATION ESTABLISHMENTS FOR THE GENERAL EDUCATION OF CHILDREN OR ADULTS ON THE BASIS OF SUCH CHRISTIAN PRINCIPLE.
Maes buddion
HAMPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Cable Street
SOUTHAMPTON
Eastleigh
Eastleigh
Hampshire
SO50 5SH
- Ffôn:
- 07429370649
- E-bost:
- officecleanslate@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window