ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF POPPLETON TITHE BARN
Rhif yr elusen: 1060767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas John Frank Craven | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
CHRISTINE NEWMAN | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
JANET COLES | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
ADRIAN BUSH | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
MICHAEL GRENVILLE PEARSON | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
DEBRA RITCHIE | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
MARTIN VINCENT GAUNT | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
FIONA MACKAY | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
SARA HOLLIDAY | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|
||||
Melanie Kay | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|||||
MR JAMES MACKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
QUENTIN JOHN ANGUS MACDONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RON PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD ANTHONY CANTRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.