ELSTOW POOR'S ESTATE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides charity to eldery residents residing in Elstow at Christmas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2010
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 1961: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER LESLIE WORTHINGTON ELLIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
SUSAN JENNIFER ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NORMA WORTHINGTON ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FELICITY MARY PROLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2006 | 30/11/2007 | 30/11/2008 | 30/11/2009 | 30/11/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £566 | £565 | £598 | £573 | £12 | |
|
Cyfanswm gwariant | £378 | £371 | £435 | £435 | £485 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 229 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 229 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 595 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 595 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 960 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 960 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1325 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1325 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1690 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1690 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
NONE - REFERRED TO IN P R VOL 6 AT PAGE 37 AS AMENDED BY NOTICE UNDER SECTION 2 SEALED ON THE 8TH OF JUNE.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE CIVIL PARISH OF ELSTOW WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN GIFTS OF KIND OR GRANTS OF MONEY (WHICH MAY INCLUDE GRANTS TO ANY ALMSHOUSE OR OTHER CHARITABLE INSTITUTION ESTABLISHED FOR THE BENEFIT OF PERSONS QUALIFIED AS AFORESAID): PROVIDED THAT INCOME SHALL NOT BE APPLIED DIRECTLY IN RELEIF OF RATES, TAXES OR OTHER PUBLIC FUNDS BUT MAY BE APPLIED IN SUPPLEMENTING RELIEF OR ASSISTANCE PROVIDED OUT OF PUBLIC FUNDS.
Maes buddion
ELSTOW
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 KING WILLIAM CLOSE
KEMPSTON
BEDFORD
MK42 7BA
- Ffôn:
- 01234841835
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window