THE FREDERICK RAY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Almshousing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bedford
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER PAUL NIGEL RAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Albert Ray | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Gerald Stephen McCarthy | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Jonathan Barry Maddox | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
NICHOLAS TAUBMAN REDMAYNE | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|||||
Michael Scott Hurford | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Phoebe Alicia Joyce Ray | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
ROWENA MARY ANN RAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.32k | £107.73k | £93.48k | £94.11k | £104.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.01k | £56.24k | £84.51k | £184.42k | £91.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 19/12/1955 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20/11/1956 AS AMENDED BY SCHEME DATED 21/09/1967 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16/02/2015 as amended on 26 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF COTTAGES FOR OCCUPATION BY AGED, POOR OR INFIRM PERSONS WHO MAY BE EITHER SINGLE PERSONS OF EITHER SEX OR MARRIED COUPLES. PREFERENCE TO BE GIVEN FIRST TO PERSONS WHO (OR IN THE CASE OF A MARRIED COUPLE AT LEAST ONE OF WHOM) SHALL HAVE BEEN IN THE SERVICE OR EMPLOYMENT OF THE LATE FREDERICK RAY AND NEXT TO INHABITANTS OF RURAL KEMPSTON, STAGSDEN OR BEDFORD. ANY SURPLUS INCOME SHALL BE APPLIED IN MAKING WEEKLY OR OTHER ALLOWANCES TO OCCUPANTS AND, IF TRUSTEES THINK FIT IN PURCHASING NECESSITIES OR COMFORTS FOR THEM OR OTHERWISE PROVIDING FOR THEIR MAINTENANCE AND SUPPORT.
Maes buddion
KEMPSTON RURAL, STAGSDEN, AND BEDFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 Gainsborough Rise
BEDFORD
MK41 7PR
- Ffôn:
- 07736466965
- E-bost:
- frederick.ray@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window