THE FRIENDS OF ST PETER'S HOSPITAL, CHERTSEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of The Friends are to support the work of the hospital through the provision of, or assistance in the provision of, amenities in St. Peter's Hospital, Chertsey for the benefit of patients, staff and visitors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 20 Chwefror 1962: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF ST PETER'S HOSPITAL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP ANTHONY KEEBLE | Cadeirydd |
|
|
|||||
SHARON CATHERWOOD | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||
FLORENCE HODDINOTT | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
GERALD CREASE | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
WILLIAM PRESTON | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|||||
MARY KEEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN HENRY STANNARD GIBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AMANDA PRESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.58k | £6.16k | £1.24k | £1.70k | £1.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.65k | £17.97k | £1.52k | £253.84k | £111.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2023 | 357 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Mehefin 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | Download Agorwch mewn ffenestr newydd | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 15 Mehefin 2021 | 380 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 25 Mai 2021 | 359 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 9/3/87 AND 1/3/93.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE LEAGUE SHALL BE TO RELIEVE PATIENTS OF THE HOSPITAL AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
CHERTSEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1ST FLOOR CHERTSEY HOUSE
ST PETERS HOSPITAL
GUILDFORD ROAD
CHERTSEY, SURREY
KT16 0PZ
- Ffôn:
- 01932723867
- E-bost:
- ahsgibbs@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window