Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 201240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £576.06k | £695.21k | £671.27k | £501.45k | £481.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £608.69k | £506.94k | £467.04k | £597.72k | £675.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £73.80k | £72.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £72.50k | £101.03k | £77.80k | £54.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £145.61k | £406.68k | £376.49k | £235.13k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.26k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £270.37k | £6.02k | £217.04k | £182.12k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £106.82k | £97.85k | £77.75k | £84.20k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £89.59k | £366.15k | £311.02k | £195.09k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £395.29k | £371.28k | £419.68k | £548.48k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.82k | £65.32k | £47.36k | £49.25k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.90k | £5.29k | £14.05k | £61.76k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.02k | £20.16k | £20.02k | £21.91k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £78.57k | £70.34k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.