THE WADDESDON TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal objects of the Trust are the maintenance, improvement and payment of certain of the outgoings in respect of Waddesdon Manor in the Vale of Aylesbury, Buckinghamshire. The Manor is administered in conjunction with the National Trust
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 21 Medi 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1138145 THE ROTHSCHILD FOUNDATION
- 07 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
- 21 Medi 2012: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2008 | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 29/02/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.86k | £29.30k | £5.80k | £12.82k | £24.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £362.87k | £375.93k | £354.95k | £342.02k | £50.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2012 | 20 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2011 | 25 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2010 | 20 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2010 | 20 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2009 | 22 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2009 | 22 Rhagfyr 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL OF JAMES ARMAND EDMUND DE ROTHSCHILD DATED 16TH AUGUST 1956, AND SCHEME OF THE COMMISSIONERS OF THE 9TH MAY 1962
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE IMPROVEMENT AND PAYMENT OF CERTAIN OF THE OUTGOINGS IN RESPECT OF WADDESDON MANOR WADDESDON (ADMINISTERED IN CONJUNCTION WITH THE NATIONAL TRUST).
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window