Hanes ariannol BLANCHMINSTER TRUST
Rhif yr elusen: 202118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £528.80k | £515.80k | £1.33m | £511.26k | £556.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £473.70k | £489.77k | £573.97k | £587.88k | £607.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £728.40k | £2.13k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £528.80k | £515.80k | £525.33k | £503.20k | £522.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £728.40k | £2.13k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £360.77k | £363.88k | £362.29k | £340.11k | £315.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.93k | £125.90k | £211.68k | £247.76k | £292.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.65k | £9.96k | £11.04k | £11.61k | £11.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £24.72k | £44.91k | £36.74k | £34.17k | £22.62k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £112.93k | £125.90k | £211.68k | £247.76k | £292.37k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.