FREE GARDENS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Upkeep of Free Gardens. Needy causes within the Parish Proportion as agreed by the Trustees annually to use only the interest generated from the capital sum, towards the Parish Precept
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 19 Medi 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Brian Phillips | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Hywel Evans | Ymddiriedolwr | 10 February 2024 |
|
|
||||
Trevor Harrison | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Humphrey Gravell | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
David Todd | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Toby Russell Sturgis | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
John Harper | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Tracy Barker | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Meriel Matear Griffiths | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93k | £1.97k | £2.22k | £2.26k | £2.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59k | £3.02k | £1.57k | £2.33k | £4.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 11 Chwefror 2025 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 16 Chwefror 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 17 Mawrth 2023 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 19 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME
Gwrthrychau elusennol
ALLOTMENTS FOR THE POOR AND ANY SURPLUS INCOME TO BE USED FOR THE BENEFIT OF THE ALLOTMENT HOLDERS OR IN THE EVENT OF THERE BEING NO ALLOTMENT HOLDERS FOR THE BENEFIT OF PERSONS QUALIFIED TO BE ALLOTMENT HOLDERS. IF AND IN SO FAR AS THE CLEAR YEARLY INCOME OF THE ABOVE-MENTIONED CHARITY IS NOT REQUIRED FOR APPLICATION IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ABOVE-MENTIONED SCHEME OF THE 24TH MAY 1960 THE TRUSTEES OF THE CHARITY MAY APPLY THE SAME FOR THE RELIEF GENERALLY OF PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF GREAT SOMERFORD WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AND SUBJECT THERETO FOR CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE SAID PARISH.
Maes buddion
GREAT SOMERFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ladys Walk
West Street
Great Somerford
CHIPPENHAM
Wiltshire
SN15 5EH
- Ffôn:
- 07884494178
- E-bost:
- JHarper@higcapital.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window