THE BRITISH-GERMAN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity hopes to achieve creating understanding and forging links between the German and British people. We do 1: Cultural exchange programmes through our BGA Schools projects. 2: Hold social events, lectures, talks to raise sponsorship for the above.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
41 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Awst 1970: Cofrestrwyd
- B G A (Enw gwaith)
- THE ANGLO-GERMAN ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Barnes | Cadeirydd | 11 July 2018 |
|
|
||||
Elisabeth Mainelli | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Annika Falconer | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Nick Scherer | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Duncan Johnston | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Andrew Thomas Gilchrist | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Miriam Thiede | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Dr Sybille Steiner | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Paul Stocker | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.31k | £279.87k | £92.99k | £111.77k | £107.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.95k | £71.65k | £109.92k | £132.16k | £135.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | £1.00k | £5.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Tachwedd 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25TH MARCH 1958 AS AMENDED 10TH JUNE 1970, 29TH 0CTOBER 1986, 25TH APRIL 1995 AND 14TH NOVEMBER 1995. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE EDUCATION OF CITIZENS OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND IN THE SCIENCE, ART, LITERATURE, MUSIC, HISTORY, ECONOMICS, PHILOSOPHY, CULTURE OR OTHER RECOGNISED SUBJECTS OF ACADEMIC STUDY OF GERMANY. (B) TO PROMOTE THE EDUCATION OF CITIZENS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN THE SCIENCE, ART, LITERATURE, MUSIC, HISTORY, ECONOMICS, PHILOSOPHY, CULTURE OR OTHER RECOGNISED SUBJECTS OF ACADEMIC STUDY OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AT UNIVERSITIES, TECHNICAL SCHOOLS, COLLEGES AND PROFESSIONAL INSTITUTES AND OTHER FOUNDATIONS THEREIN. (C) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION ABOUT GERMANY AND ITS PEOPLES, HISTORY, LANGUAGE, INSTITUTIONS, CULTURE AND ITS ARTISTIC, INTELLECTUAL AND ECONOMIC LIFE AS AFORESAID.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 Belgrave Square
London
SW1X 8QB
- Ffôn:
- 02072351922
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window