THE WOMEN'S ROYAL ARMY CORPS ASSOCIATION (INCORPORATING QUEEN MARY'S ARMY AUXILIARY CORPS AND AUXILIARY TERRITORIAL SERVICE COMRADES ASSOCIATION)

Rhif yr elusen: 206184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintaining contact between former members of the QMAAC, ATS and WRAC and women still serving in the ARMY. Fostering esprit de Corps, comradeship and welfare. To relieve those in need by making grants or providing or paying for goods, services or facilities for them.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • W R A C ASSOCIATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SHELLEY ANN WHITEHEAD Ymddiriedolwr 11 July 2023
Dim ar gofnod
DAWN MENDAY Ymddiriedolwr 11 July 2023
Dim ar gofnod
Lt Colonel Tim Savage Ymddiriedolwr 16 July 2019
Dim ar gofnod
Shan Marie Frances Veillard-Thomas Ymddiriedolwr 16 July 2019
Dim ar gofnod
COLONEL AMANDA HASSELL Ymddiriedolwr 31 August 2017
Dim ar gofnod
Sue Mackenzie Ymddiriedolwr 01 July 2017
Dim ar gofnod
Barbara Johnson Ymddiriedolwr 01 February 2017
Dim ar gofnod
Major Monica Catherine Mary Jones Ymddiriedolwr 31 May 2015
Dim ar gofnod
Helen Merrington-Rust Ymddiriedolwr 01 April 2015
THE SOCIETY OF ALL SAINTS SISTERS OF THE POOR (COMMONLY CALLED SOCIETY OF ALL SAINTS)
Derbyniwyd: Ar amser
Lt Colonel ROWENA CHARLOTTE Naile MBE Ymddiriedolwr 05 July 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £325.73k £278.35k £330.84k £347.36k £525.88k
Cyfanswm gwariant £514.57k £406.42k £510.87k £600.69k £652.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £283.33k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £763
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £236.38k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £5.41k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £145.91k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £625.14k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £27.56k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £22.05k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £217.35k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £27.56k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £10.25k
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £8.16m
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £120.42k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £26.55k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 02 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 02 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 07 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 07 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 26 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 26 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 16 MAY 2000
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE INTERESTS AND WELFARE OF PERSONS WHO HAVE SERVED IN THE CORPS IN SUCH WAYS AS ARE CHARITABLE IN LAW; AND B) THE RELIEF OF PERSONS IN NEED WHO ARE EITHER: I) PERSONS WHO HAVE SERVED IN THE CORPS; OR II) THE CHILDREN OR DEPENDENTS OF ANY PERSON (ALIVE OR DEAD) WHO HAS SERVED IN THE CORPS. 2) THE TRUSTEES MAY RELIEVE PERSONS IN NEED BY: A) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; OR B) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR C) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE IN NEED.
Maes buddion
NATIONAL
Hanes cofrestru
  • 08 Mehefin 2000 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ATR Winchester
Sir John Moore Barracks Building 24
Andover Road
WINCHESTER
Hampshire
SO22 6NQ
Ffôn:
03004001992