HUNDON RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 206373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Charity is a branch of the Estate Charity of Thomas Rogeron.. It provides monetary help in cases of hardship and need such as paying for training, pets bills, disabled access, opticians expenses. It supports the local over 60s club and WI, allowing them to meet monthly and enjoy a Christmas lunch. It also gives grants to the local educational foundation and Ecclesiastical charity.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £1
Cyfanswm gwariant: £1

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Rhagfyr 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Brian Michael O'Leary Cadeirydd 01 March 2021
ESTATE CHARITY OF THOMAS ROGERON
Derbyniwyd: Ar amser
Edward Cox Ymddiriedolwr 24 October 2024
ESTATE CHARITY OF THOMAS ROGERON
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Hilton Ymddiriedolwr 24 October 2024
ESTATE CHARITY OF THOMAS ROGERON
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Carpenter Ymddiriedolwr 24 October 2022
Dim ar gofnod
Kenneth Button Ymddiriedolwr 24 October 2022
ESTATE CHARITY OF THOMAS ROGERON
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Mark Jason Woodrow Ymddiriedolwr 01 February 2021
COMMON PASTURE (EXCLUSIVE OF THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION)
Derbyniwyd: Ar amser
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CAVENDISH ENDOWED SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
HUNDON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF THOMAS ROGERON
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Ann Morse Ymddiriedolwr 02 December 2014
ESTATE CHARITY OF THOMAS ROGERON
Derbyniwyd: Ar amser
HUNDON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.54k £1.27k £1.40k £1.76k £1
Cyfanswm gwariant £1.47k £976 £1.50k £1.95k £1
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Tachwedd 2020 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Oak Cottage
Lower Road
Hundon
SUDBURY
Suffolk
CO10 8DZ
Ffôn:
01440786271
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael