Hanes ariannol HOLBORN ESTATE CHARITY (KNOWN AS ST CLEMENT DANES HOLBORN ESTATE CHARITY)
Rhif yr elusen: 206754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.23m | £990.87k | £962.47k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.18m | £1.37m | £1.38m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £532.35k | £547.61k | £533.96k | £500.22k | £536.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £635.29k | £678.72k | £456.91k | £461.25k | £544.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.44m | £1.07m | £1.27m | £1.27m | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.02k | £102.18k | £97.19k | £115.35k | £104.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.26k | £22.67k | £25.97k | £22.78k | £18.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £654.78k | £289.80k | £289.80k | £234.80k | £260.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £102.18k | £97.19k | £115.35k | £104.46k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.