Dogfen lywodraethu ST BARNABAS SOUTHWOLD
Rhif yr elusen: 206792
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
LAWS OF CONSTITUTION ADOPTED BY GENERAL MEETING 29TH AUG 1935 AS AMENDED 11 JUN 1992, 2 MAY 1996, 11 JUN 2003 AND 9 JUN 2009.
Gwrthrychau elusennol
A HOUSE OF REST FOR LADIES OF SMALL MEANS REQUIRING REST AND SEA AIR.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT SPECIFIED (IN PRACTICE SOUTHWOLD AND DISTRICT)
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.