Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS COTSWOLDS, GLOUCESTER & DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 207006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £2.48m | £1.85m | £2.23m | £2.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.57m | £1.57m | £1.78m | £1.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £343.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £267.86k | £747.00k | £346.13k | £495.20k | £836.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.13m | £1.23m | £1.17m | £1.65m | £1.53m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £59.05k | £56.48k | £304.76k | £63.43k | £103.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.38k | £31.60k | £28.07k | £24.47k | £53.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £408.47k | £0 | £0 | £51.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £133.20k | £176.97k | £313.93k | £393.71k | £740.86k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.26k | £654.65k | £619.18k | £751.54k | £926.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £838.68k | £910.89k | £949.48k | £1.03m | £1.02m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.58k | £5.58k | £5.50k | £12.75k | £6.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.89k | £2.18k | £3.20k | £2.69k | £3.27k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.