BEDWORTH RELIEF FUND

Rhif yr elusen: 208020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of the charity is to assist people in the old urban district of Bedworth. It is not able to make grants for assistance that falls within the responsibility of public bodies, although it may supplement services in certain cases. Grants are made of up to -ú200 to individuals in need. It makes donations to individuals, charities and worthy causes in the area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £3,353
Cyfanswm gwariant: £3,881

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
  • 14 Mehefin 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE BEDWORTH SICK AND NEEDY FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kathleen Farmer Ymddiriedolwr 01 July 2024
NICHOLAS CHAMBERLAINE'S SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
NICHOLAS CHAMBERLAINE'S HOSPITAL AND SERMON
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ann Poultney Ymddiriedolwr 20 April 2021
Dim ar gofnod
Karen Davison Ymddiriedolwr 16 January 2021
Dim ar gofnod
Rev David Poultney Ymddiriedolwr 10 December 2018
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CAMP HILL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
NICHOLAS CHAMBERLAINE'S SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, BEDWORTH
Derbyniwyd: Ar amser
NICHOLAS CHAMBERLAINE'S HOSPITAL AND SERMON
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Mark Turner Ymddiriedolwr 01 March 2017
Dim ar gofnod
Janet Lucas Ymddiriedolwr 01 March 2017
Dim ar gofnod
Lynda Greasley Ymddiriedolwr 01 March 2017
Dim ar gofnod
Fr Michael Gamble Ymddiriedolwr 01 March 2017
Dim ar gofnod
Paul Spencer Ymddiriedolwr 10 June 2014
NICHOLAS CHAMBERLAINE'S HOSPITAL AND SERMON
Derbyniwyd: Ar amser
JANET CORRIGAN Ymddiriedolwr 11 April 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.88k £3.32k £8.20k £6.42k £3.35k
Cyfanswm gwariant £5.12k £5.64k £3.42k £5.51k £3.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 19 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 17 Mehefin 2023 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 16 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 01 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 29TH MARCH 1955.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF SICK POOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
URBAN DISTRICT OF BEDWORTH AS CONSTITUTED ON 29TH MARCH 1955
Hanes cofrestru
  • 30 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
  • 14 Mehefin 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
POETS CORNER CENTRE
20 DRAYTON ROAD
BEDWORTH
CV12 9EY
Ffôn:
07786 697472
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael