Hanes ariannol THE CONTEMPORARY ART SOCIETY
Rhif yr elusen: 208178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.62m | £1.56m | £1.54m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.51m | £1.48m | £1.39m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.99k | N/A | £6.15k | £16.36k | £55.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £193.32k | N/A | £171.42k | N/A | £171.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £699.20k | £805.49k | £965.16k | £808.90k | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £96.56k | £341.21k | £90.44k | £188.24k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £606.99k | £473.14k | £504.18k | £540.97k | £510.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.35k | £1.38k | £1.41k | £981 | £3.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £96.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.28m | £1.31m | £1.22m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £162.60k | £227.50k | £174.97k | £164.33k | £127.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.28k | £29.51k | £28.86k | £36.32k | £27.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.