Hanes ariannol ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY (WITH THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS)
Rhif yr elusen: 208791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.17m | £5.48m | £5.08m | £4.65m | £6.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.47m | £5.37m | £4.50m | £4.97m | £5.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £145.77k | £143.27k | £167.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.57m | £7.52m | £2.80m | £2.12m | £3.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.09m | £1.88m | £884.00k | £1.15m | £1.62m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.11m | £799.00k | £1.01m | £947.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £5.58m | £0 | £0 | £972.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £417.00k | £536.00k | £427.00k | £366.00k | £422.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £93.00k | £90.00k | £1.16m | £249.00k | £1.16m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.39m | £4.34m | £3.74m | £4.14m | £4.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £166.00k | £176.00k | £219.00k | £239.00k | £253.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £160.00k | £153.00k | £174.00k | £186.00k | £177.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £183.00k | £145.05k | £19.00k | £129.00k | £167.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £83.00k | £90.00k | £94.00k | £110.00k | £114.00k | |
|
Gwariant - Arall | £913.00k | £849.00k | £534.00k | £586.00k | £882.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.