Hanes ariannol ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS
Rhif yr elusen: 210566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.11m | £25.61m | £21.04m | £21.02m | £23.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.06m | £30.88m | £28.81m | £29.39m | £31.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.21m | £429.00k | £1.71m | £1.41m | £241.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.24m | £8.46m | £4.34m | £5.37m | £7.12m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.09m | £16.21m | £14.41m | £13.56m | £14.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £572.00k | £510.00k | £581.00k | £678.00k | £1.83m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £200.29k | £0 | £3.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.29m | £24.02m | £23.81m | £24.60m | £23.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.46m | £6.65m | £4.66m | £4.68m | £6.39m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £534.00k | £593.00k | £804.00k | £980.00k | £955.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.00k | £8.00k | £0 | £0 | £369.84k | |
|
Gwariant - Arall | £315.00k | £211.00k | £346.00k | £107.00k | £1.67m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.