ymddiriedolwyr THE TAVISTOCK INSTITUTE OF MEDICAL PSYCHOLOGY
Rhif yr elusen: 211058
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane McDonagh | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Navdeep Kaur | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Marijana Sevic | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Anne Sophie Legrain | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Lucy Marks MBE | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Anne Ruby Njambi Hellgren | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Gail Susan Kent | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Katharine Pinney | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
Patricia Key | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
JANE SMITH | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|||||
MAVIS MACLEAN CBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
Dr ROS BRYAR | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||
STAN RUSZCZYNSKI | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.