ymddiriedolwyr THE TRAVELLING SCHOLARSHIP FUND OF THE INCORPORATED SOCIETY OF AUTHORS,PLAYWRIGHTS AND COMPOSERS
Rhif yr elusen: 212407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SUBRAMANIAM | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|||||||||||||||||
Owen David Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||||||||||||||
Zoey Louise Forbes | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||||||||||||||
Sarah Molloy | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
||||||||||||||||
The Society of Authors | Ymddiriedolwr | 07 January 1963 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.