THE COLLEGE OF FELLOWS OF THE CHARTERED TRADING STANDARDS INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational and charitable purposes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- THE COLLEGE OF FELLOWS OF THE INSTITUTE OF TRADING STANDARDS ADMINISTRATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS ARMSTRONG | Cadeirydd | 26 September 2012 |
|
|
||||
James Munro | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Sara Katherine Barry | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Margaret Rose Roderick | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Judith Parry | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
David Charles Sanders | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Gaynor Jane Jackson | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Wendy Potts | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Ian Warwick | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Brian Frederick Stone | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.01k | £15.88k | £18.43k | £20.72k | £16.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.28k | £8.56k | £24.43k | £24.04k | £21.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DELCARATION OF TRUST DATED THE 06/03/1957 AND LETTER DATED THE 27/03/1973 AS AMENDED ON 30/06/2015 as amended on 11 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR CHARITABLE OR EDUCATIONAL PURPOSES AT THE ABSOLUTE DISCRETION OF THE TRUSTEES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Trading Standards Institute
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
BASILDON
SS15 6TH
- Ffôn:
- 01268 582200
- E-bost:
- collegeoffellows@tsi.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window