Hanes ariannol YMCA LEICESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 213513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.81m | £3.62m | £3.69m | £3.64m | £3.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77m | £3.60m | £3.59m | £3.50m | £3.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £408.22k | £408.22k | £428.63k | £428.63k | £359.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.49k | £60.49k | £60.49k | £60.49k | £60.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £68.55k | £64.22k | £103.70k | £107.77k | £53.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £71.26k | £71.61k | £60.56k | £61.73k | £64.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.65m | £3.47m | £3.51m | £3.46m | £3.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.11k | £15.17k | £12.20k | £13.55k | £14.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.75m | £3.58m | £3.56m | £3.46m | £3.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.63k | £23.67k | £32.76k | £41.15k | £42.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.55k | £18.82k | £13.50k | £13.50k | £13.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.