Hanes ariannol THE ROYAL SOCIETY OF LITERATURE OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 213962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.36k | £349.04k | £338.12k | £290.35k | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £436.57k | £476.59k | £428.28k | £463.13k | £512.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £416.31k | N/A | N/A | N/A | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.76k | N/A | N/A | N/A | £3.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £63.23k | N/A | N/A | N/A | £68.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.06k | N/A | N/A | N/A | £32.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £365.14k | N/A | N/A | N/A | £482.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.43k | N/A | N/A | N/A | £29.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.10k | N/A | N/A | N/A | £28.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.59k | N/A | N/A | N/A | £4.28k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.