Dogfen lywodraethu KENFIG CORPORATION TRUST
Rhif yr elusen: 214084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 15/04/1998 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23/07/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19/03/2015 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 JUL 2023 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 05 OCT 2023 as amended on 22 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT IN SUCH CHARITABLE WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AREA DEFINED ON THE MAP (ID. NO. 453) AS DEPOSITED WITH THE CHARITY COMMISSIONERS.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.