Hanes ariannol THE NATIONAL SMALL-BORE RIFLE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 215468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.87m | £2.93m | £1.92m | £2.01m | £2.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.95m | £2.96m | £1.94m | £2.12m | £3.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.92k | £7.56k | £86.34k | £11.27k | £6.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.91m | £1.91m | £874.54k | £1.08m | £1.67m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £927.34k | £919.11k | £665.06k | £697.84k | £844.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £455 | £2.15k | £0 | £2.47k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £16.43k | £95.96k | £293.74k | £218.71k | £67.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £998.82k | £1.04m | £825.46k | £752.21k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £25.19k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.95m | £1.91m | £1.12m | £1.36m | £2.24m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.