LINCOLN VEGA CLUB FOR THE BLIND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Social contact for blind/partially sighted members in the form of regular meetings, days out, a holiday and a Christmas meal and party.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 209617 THE GUIDE DOGS FOR THE BLIND ASSOCIATION
- 05 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
- 14 Tachwedd 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.19k | £16.19k | £7.48k | £14.06k | £5.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.20k | £21.20k | £14.14k | £14.78k | £11.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 06 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 21 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 24 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED NOVEMBER 1944 AS AMENDED 9 NOVEMBER 1992 AND 3 NOVEMBER 1993.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ENTERTAINMENT AND EDUCATIONAL INTERESTS AND OUTINGS AND SOCIAL ACTIVITIES FOR MEMBERS WHO SHALL BE REGISTERED BLIND AND PARTIALLY-SIGHTED PERSONS OF THE CITY OF LINCOLN AND ITS SURROUNDING DISTRICT BY THE PROVISION OF A CLUB.
Maes buddion
LINCOLN AND ITS SURROUNDING DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window