LEAMINGTON RELIEF IN SICKNESS FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping people who are sick or in need and who reside in the area of Leamington Spa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 25 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 235967 THE SOUTH WARWICKSHIRE WELFARE TRUST
- 20 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
- 25 Hydref 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09k | £2.08k | £2.10k | £2.11k | £3.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.78k | £2.21k | £3.86k | £2.07k | £3.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 14 APRIL 1988.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF RELIEVING IN CASES OF NEED PERSONS RESIDENT IN THE FORMER BOROUGH OF ROYAL LEAMINGTON SPA AND THE NEIGHBOURHOOD WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR EXPECTANT MOTHERS BY PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES WHICH ARE CALCULATED TO ALLEVIATE THE SUFFERING OR ASSIST THE RECOVERY OF SUCH PERSONS IN SUCH CASES BUT ARE NOT READILY AVAILABLE TO THEM FROM OTHER SOURCES.
Maes buddion
SEE OBJECTS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window