ymddiriedolwyr BIRMINGHAM AND THREE COUNTIES TRUST FOR NURSES
Rhif yr elusen: 217991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Bunn | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Susan Blyden | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Chris Strangwood | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Sonia Godfrey | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
Marie Hardie | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||
Margaret Brothwell | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Mary Curran | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
||||
Judith Knight | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|||||
Lesley Dowding | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
MARY NOBLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.