ymddiriedolwyr KING EDWARD VI ALMSHOUSE, SCHOOL AND EDUCATIONAL CHARITY, AT LOUTH
Rhif yr elusen: 220158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs Sue Locking | Cadeirydd |
|
||||||
GILLIAN MAKINSON-SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
DARREN HOBSON | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
IAN THOMAS TROWSDALE | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|||||
SUSAN HAWSON | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
SARAH LOUISE DENNIS | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
JULIE ANNE BARTON | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|||||
ANDREW LEONARD COUNCILLOR | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|||||
JOHN WALKER | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
EILEEN BALLARD | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.