WEST NORWOOD LODGE TRUST FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity receives 50.04 annually from bond deposited in the 1920's. This annual sum is applied normally to a masonic related charity or other nominated charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 16 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2016: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £50 | £50 | £50 | £50 | |
|
Cyfanswm gwariant | £50 | £50 | £50 | £50 | £50 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2014 | 16 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2013 | 08 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22ND DECEMBER 1930
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF SUCH DISTRESSED BROTHER MASONS THEIR WIDOWS AND CHILDREN OR TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH MASONIC CHARITIES OR OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS, SOCIETIES AND OBJECTS AS THE SAID LODGE SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETINGH FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window