JAMES BOND/HENRY WELCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of financial assistance for people with diseases of the chest and lung and to children with disabilities and other special needs living within the administrative district covered by Lancaster City Council.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1968: Cofrestrwyd
- THE JAMES BOND CHARITY FOR CONSUMPTIVES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN ROBERT SANDHAM JP | Cadeirydd |
|
|
|||||
ANDREW WARRINER | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
JULIA MARGARET GRISENTHWAITE | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
MELANIE GUILDING | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
ANNA SANDRA THORNBERRY | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.99k | £11.15k | £11.28k | £11.74k | £12.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.14k | £8.79k | £8.54k | £4.48k | £7.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT LANCASTER ON THE 22ND JUNE 1910 (U.V. 177 PAGE 48) AND SCHEMES OF THE 21ST SEPTEMBER 1928, 6TH SEPTEMBER 1946 AND 23RD DECEMBER 1966 AS AMENDED ON 14 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF CONSUMPTIVES WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE, PREFERENCE BEING GIVEN TO CONSUMPTIVES RESIDENT IN THE CITY OF LANCASTER. SUBJECT THERETO FOR BENEFIT OF PERSONS SUFFERING FROM CHEST DISEASES WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE PREFERENCE BEING GIVEN TO PERSONS RESIDENT IN THE CITY OF LANCASTER.
Maes buddion
CITY OF LANCASTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DEMOCRATIC SERVICES
TOWN HALL
DALTON SQUARE
LANCASTER
LA1 1PJ
- Ffôn:
- 01524582135
- E-bost:
- democracy@lancaster.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window