Dogfen lywodraethu THE HARROGATE DEAF SOCIETY
Rhif yr elusen: 223555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 1 JANUARY 1949 AS AMENDED 8 JUNE 8 JUNE 1976 AS AMENDED 15TH NOVEMBER 2000 AS AMENDED ON 11 AUG 2016 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 27 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
GENERAL WELFARE OF THE DEAF AND HARD OF HEARING (FOR FURTHER DETAILS SEE OBJECTS AS SET OUT IN ANNUAL REPORT).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HARROGATE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.