ymddiriedolwyr ABBEYFIELD BURY SOCIETY LTD
Rhif yr elusen: 223716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Creswell | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Catherine McAleese | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Elaine Shirt | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||
Christopher Fogg | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Lesley Howorth | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
Bob Bibby | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.