Hanes ariannol DYSON PERRINS MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 223753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972.79k | £189.32k | £342.54k | £281.35k | £239.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £223.11k | £200.33k | £318.79k | £294.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £143.79k | £137.62k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £52.61k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.97k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £871.08k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.33k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £8.80k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.94k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.