FOXTON DISPENSARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing material assistance to referred applicants residing in the borough of Blackpool and Poulton-le-Fylde. Applicants need to be on prescribed medication, disabled or infirm.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Blackpool
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDREY PATRICIA MCLENNAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
MICHAEL JOHN MORRIS | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
Wendy Holmes | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
Lynn Conifey | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
JOANNE McKAY | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
|
||||
ALICIA GRANT | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.07k | £19.75k | £22.96k | £26.53k | £35.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.41k | £18.59k | £21.69k | £26.95k | £34.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE DATED 6 MAY 1880 AND SCHEME OF THE 4 AUGUST 1967
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN A MEDICAL DISPENSARY FOR PROVIDING POOR PEOPLE RESIDING WITHIN THE PARISH OF POULTON-LE-FYLDE AND WITHIN THE MUNICIPAL BOUNDARY OF THE BOROUGH OF BLACKPOOL WITH MEDICAL ADVICE AND ATTENDANCE AND MEDICINES. IF AND IN SO FAR AS IN ANY YEAR THE CLEAR INCOME OF THE CHARITY IS NOT REQUIRED FOR THE ABOVE PURPOSES THE SAME MAY BE APPLIED BY THE TRUSTEES IN RELIEVING IN CASES OF NEED PERSONS RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED OR INFIRM BY PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS SERVICES OR FACILITIES WHICH ARE CALCULATED TO ALLEVIATE THE SUFFERING OR ASSIST THE RECOVERY OF SUCH PERSONS IN SUCH CASES, BUT ARE NOT READILY AVAILABLE TO THEM FROM OTHER SOURCES
Maes buddion
POULTON LE FYLDE AND BLACKPOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 227
LYTHAM ST. ANNES
FY8 9BJ
- Ffôn:
- 07799036188
- E-bost:
- clerk@foxtoncharity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window