THE HULL CORN TRADE GUILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offers financial support to those who are connected to the corn and feed trade and associated industries based in and around the Yorkshire region. Assistance is available for people of all ages by means of one-off grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Caerefrog
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 27 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Ruth Hoff | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||
James Barker | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Charles I'Anson | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Thomas Charles Shouksmith | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
William Alexander Millar | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Robert David Mackay | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Sarah Sosa Garcia | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Harry James Todhunter | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Matthew Adam Tickle | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Mark Woodall | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|
||||
Angela Sutherby | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
||||
Tobin Parker | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93 | £1.80k | £158 | £182 | £308 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04k | £800 | £750 | £3.37k | £4.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 16/3/1898
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE, EITHER BY DONATIONS, LOANS, OR OTHERWISE, THE NECESSITOUS MEMBERS THEREOF (WHO HAVE BEEN ENGAGED IN THE CORN TRADE OF HULL) ALSO THEIR WIVES, WIDOWS, CHILDREN OR RELATIVES; AND 2. TO EXTEND THE BENEFITS THEREOF TO OTHER NECESSITOUS PERSONS WHO HAVE BEEN MEMBERS OF THE HULL CORN TRADE GUILD, ALSO TO THEIR WIVES, WIDOWS, CHILDREN OR RELATIVES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Market Weighton Business Centre
York Road
Market Weighton
YORK
YO43 3GL
- Ffôn:
- 07393 495641
- E-bost:
- info@hcfta.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window