ROCKCLIFFE COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A hall located at the entrance to Rockcliffe Village offering facilities for a range of activities. These include one off bookings for parties, weddings, village and family events, coffee mornings, table top sales, together with regular bookings for classes such as dancing, baby play events, other fitness and indoor sports for adults, school events, art and dog training classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,300 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 10 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- ROCKCLIFFE MEMORIAL HALL (Enw blaenorol)
- VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Angela Johnston | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Geoff Moss | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Robert Park | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lydia Rinnerthaler | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Stephen Taylor | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.96k | £32.79k | £22.73k | £27.48k | £28.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.21k | £57.65k | £22.22k | £26.66k | £24.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | N/A | £482 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £20.53k | N/A | £482 | £2.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 14/05/1969 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/11/2013
Gwrthrychau elusennol
TO BE USED FOR LOCAL ACTIVITIES FOR THE WELFARE OF AND AS A CENTRE FOR THE INTELLECTUAL AND SOCIAL NEEDS OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ROCKCLIFFE.
Maes buddion
PARISH OF ROCKCLIFFE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rockcliffe Community Centre
Rockcliffe
CARLISLE
CA6 4AA
- Ffôn:
- 07867522455
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window