THE ROBERT HILL AND NOBLE STREET CHARITY

Rhif yr elusen: 226135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

There is no longer an MURC presence in Wem. The Trustees are in correspondence with the Charity Commission

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £3,645
Cyfanswm gwariant: £1,960

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ionawr 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 02 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
  • 13 Ionawr 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NOBLE STREET CHAPEL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER BROOMHALL Cadeirydd 18 February 2019
Dim ar gofnod
David Waghorn Ymddiriedolwr 07 February 2022
Dim ar gofnod
PAUL JOHNSON Ymddiriedolwr 24 February 2020
SHROPSHIRE & MARCHES METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Alwyn Thomas Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Rosemary Dodd Cclr Ymddiriedolwr 05 February 2014
Dim ar gofnod
TIMOTHY JAMES WILTON-MORGAN Ymddiriedolwr 22 March 2013
Dim ar gofnod
SYLVIA MARGARET STARKEY Ymddiriedolwr 16 April 2012
Dim ar gofnod
MANDY MEAKIN Ymddiriedolwr
THE WEM SPORTS AND SOCIAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ROGER ASHTON PHF Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.41k £3.58k £3.35k £3.24k £3.65k
Cyfanswm gwariant £1.55k £2.00k £1.90k £1.84k £1.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 11 Awst 2024 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 18 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 02 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 30 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEMES DATED 22 OCTOBER 1886 AND 3 JANUARY 1913. RESOLUTIONS MADE UNDER SECTION 74C OF THE CHARITIES ACT 1993 DATED 22 JULY 2011 AND 10 OCTOBER 2011.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE CIVIL PARISH OF WEM FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT ANY SCHOOL IN THE CIVIL PARISH OF WEM BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THAT SCHOOL. TO ASSIST PERSONS RESIDENT IN THE CIVIL PARISH OF WEM TO TAKE UP AN APPRENTICESHIP OR UNDERTAKE TRAINING FOR A TRADE OR OCCUPATION. TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY IN THE CIVIL PARISH OF WEM BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Maes buddion
WEM
Hanes cofrestru
  • 13 Ionawr 2012 : Asset transfer out
  • 02 Mawrth 1964 : Cofrestrwyd
  • 13 Ionawr 2012 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
18 SUMMERFIELD ROAD
WEM
SHREWSBURY
SY4 5BW
Ffôn:
01939232140
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael