Hanes ariannol THE WHITECHAPEL MISSION
Rhif yr elusen: 227905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (216 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £988.51k | £1.09m | £1.34m | £1.63m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £907.74k | £983.47k | £1.26m | £1.42m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £815.33k | £878.66k | £1.16m | £1.43m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.50k | £54.21k | £55.51k | £67.70k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £107.79k | £153.39k | £125.94k | £126.92k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.20k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.08k | £2.97k | £1.32k | £1.32k | £42.71k | |
|
Incwm - Arall | £6.81k | £0 | £1.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £176.28k | £17.08k | £2.00k | £25.00k | £142.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.92k | £798.17k | £997.79k | £1.19m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £135.82k | £185.29k | £80.78k | £103.39k | £86.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £80.76k | £121.02k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £185.06k | £127.97k | £145.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.